Entreprise : SA HINAULT - SIREN 497 280 529
Identité
Dénomination
SA HINAULT
SIREN (siège)
497 280 529
Date d'immatriculation au RNE
29/06/1972
Début d’activité
01/07/1972
Date de fin de la personne morale
28/06/2071
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Minoterie et fabrication d'aliments composés pour le bétail. L'exploitation, la distribution en gros, la fabrication d'aliments médicamenteux, la distribution d'aliments médicamenteux
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
RUE D'ARMORIQUE 22120 YFFINIAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ECLUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MAUX PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
"CABINET TARDY - LE CALVEZ"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Plérin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1972
Siret
49728052900015
Code APE
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Minoterie et fabrication d'aliments composés pour le bétail. L'exploitation, la distribution en gros, la fabrication d'aliments médicamenteux, la distribution d'aliments médicamenteux
Adresse
RUE D'ARMORIQUE
22120 , YFFINIAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ECLUSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/1991
Siret
49728052900023
Code APE
702C
Adresse
LD KERORET
56920 , SAINT-GERAND-CROIXANVEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3926
Date d'ajout
21/11/2002
Description
NOMINATION DE MR YVON LE MAUX EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 29/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3927
Date d'ajout
21/11/2002
Description
NOMINATION DE MR ALAIN OGER EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR YVON LE MAUX (QUI RESTE ADMINISTRATEUR) Date d'effet : 27/09/2002
Numéro d'observation
2953
Date d'ajout
10/09/2002
Description
EXTENSION DE L'ACTIVITE A : L'EXPLOITATION, LA DISTRIBUTION EN GROS, LA FABRICATION D'ALIMENTS MEDICAMENTEUX, LA DISTRIBUTION D'ALIMENTS MEDICAMENTEUX. Date d'effet : 11/07/2002
Numéro d'observation
3769
Date d'ajout
29/11/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 350 000 FRS A 459 169.90 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 70 000 EUROS Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
3177
Date d'ajout
04/11/1997
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 31.03 ANCIENNE DATE : 31.12 A COMPTER DU :24/09/97
Numéro d'observation
2948
Date d'ajout
13/10/1997
Description
CONCERNE LE FONDS SIS A SAINT GERAND 56920, KERORET : CESSATION D'ACTIVITE ET RADIATION A COMPTER DU 01.01.1997 VENTE DE LA CLIENTELE AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTS SOFRAL
Numéro d'observation
2151
Date d'ajout
15/07/1997
Description
DEMISSION DE MR JEAN-VINCENT VELZENBERGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ADMINISTRATEUR. DEMISSION DE MRS MICHEL NESPOULOUS ET MR GUSTAAF TUBEX EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. NOMINATION DE MR YVON LE MAUX, ALAIN OGER ET MMES CAROLE YVINOU ET CAROLE LE RETIF EN QUALITE 'ADMINISTRATEURS. NOMINATION DE MR YVON LE MAUX EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. A COMPTER DU :02/06/97
Numéro d'observation
1932
Date d'ajout
25/06/1997
Description
CONCERNE LE FONDS SIS A 22120 YFFINIAC, LIEU DIT "L'ECLUSE" : VENTE DE LA CLIENTELE A LA SA SOFRAL (RCS LORIENT 496 480 062) A COMPTER DU :21/05/97
Numéro d'observation
952
Date d'ajout
26/03/1997
Description
DEMISSION DE LA SA HOLDING DE L'ECLUSE REPRESENTEE PAR MR HINAULT DIDIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU :31/12/95
Numéro d'observation
324
Date d'ajout
30/01/1997
Description
NOMINATION DE MR GUSTAAF TUBEX EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR MICHEL ANDRE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :04/12/96
Numéro d'observation
2848
Date d'ajout
11/10/1995
Description
RATIFICATION DE LA NOMINATION DE MR JEAN-VINCENT VELZENBERGER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR DIDIER HINAULT EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE HOLDING DE L'ECLUSE (ADMINISTRATEUR) EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-VINCENT VELZENBERGER. NOMINATION DE MR JEAN-VINCENT VELZENBERGER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE MR MICHEL ANDRE DEMISSIONNAIRE (MAIS QUI RESTE ADMINISTRATEUR) A COMPTER DU :30/06/95
Numéro d'observation
128
Date d'ajout
16/01/1995
Description
NOMINATION DE MR NESPOULOUS MICHEL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU :30/09/94 EN REMPLACEMENT DE MR LE MAUX YVON DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 02.08.1994
Numéro d'observation
1518
Date d'ajout
11/05/1994
Description
NOMINATION DE MR VELZENBERGER JEAN-VINCENT EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA HOLDING DE L'ECLUSE (ADMINISTRATEUR) EN REMPLACEMENT DE MR LE GOFF JEAN-YVES A COMPTER DU :08/03/94
Numéro d'observation
1472
Date d'ajout
05/05/1994
Description
CREATION D'UN ETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU BETAIL ET DES ANIMAUX DE BASSE COUR SIS A KERORET, SAINT-GERAND 56920 NOYAL PONTIVY APPORT DE LA SOPAAL (RCS LORIENT B 344 445 879) A COMPTER DU :18/11/91
Numéro d'observation
999
Date d'ajout
24/03/1994
Description
MIS EN LOCATION GERANCE DU FONDS SIS A L'ECLUSE, 22120 YFFINIAC A LA SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTS - SOFRAL - SAINT-GERAND, 56920 NOYAL PONTIVY A COMPTER DU :31/12/93
Numéro d'observation
3013
Date d'ajout
24/09/1992
Description
NOUVEL ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MR ANDRE MICHEL EN REMPLACEMENT DE MR FIRMIN JEAN CLAUDE A COMPTER DU :15/01/92
Numéro d'observation
2643
Date d'ajout
11/08/1992
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL, PORTE DE 300.000 A 350.000 FRS PAR SUITE DE FUSION ET ABSORPTION DE LA STE SOPAAL PAR LA SA HINAULT A COMPTER DU :31/12/91
Numéro d'observation
2529
Date d'ajout
26/08/1991
Description
NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE STE KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE EN REMPLACEMENT DE MR JOUAN YVES ET NOUVEAU COMMISSAIRE SUPPLEANT MR CHAVALLE PATRICK EN REMPLACEMENT DE MR GORET JEAN PAUL A COMPTER DU :27/03/91
Numéro d'observation
1313
Date d'ajout
19/04/1991
Description
NOMINATION DE MR FIRMIN JEAN CLAUDE, MR LE MAUX YVON, SARL HOLDING DE L'ECLUSE (REPRESENTEE PAR MR LE GOFF J.YVES) EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MR HINAULT PIERRE, MR HINAULT DIDIER, MME HINAULT ARLETTE DEMISSIONNAIRES. NOMINATION DE MR FIRMIN JEAN CLAUDE EN QUALITE DE P.D.G. ET NOMINATION DE MR LE MAUX YVON EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU :14/01/91
Numéro d'observation
650
Date d'ajout
23/02/1991
Description
NOUVELLE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL 31.12 A COMPTER DU :01/10/90
Numéro d'observation
1841
Date d'ajout
12/08/1987
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION, LA STE D'EXPLOITATION DESETABLISSEMENTS HINAULT DEVIENT S.A. HINAULT A COMPTER DU 27/03/87
Numéro d'observation
1842
Date d'ajout
12/08/1987
Description
LA STE DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS QU'ELLE EXPLOITAIT EN LOCATION GERANCE, PAR SUITE D'ACHAT AU MONTANT EVALUE A 1.200.000 FRS - ANCIEN PROPRIETAIRE : HINAULT PIERRE A 495 670 119 PUBLICITE : L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 16 MAI 1987 OPPOSITIONS : SIEGE DU FONDS VENDU A COMPTER DU 01/05/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).