Entreprise : SH PATRIMOINE - SIREN 495 371 908
Identité
Dénomination
SH PATRIMOINE
SIREN (siège)
495 371 908
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2007
Début d’activité
11/04/2007
Date de fin de la personne morale
10/04/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles apportés à la société et de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
23 RUE VILLEBOIS MAREUIL 85100 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELFOSSE SUZETTE , EDITH
Nom d'usage
SURGA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1936
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
HERBERT STEPHANIE
Nom d'usage
SURGA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
LARGE FRANCINE , MARGERITTE , MARIE
Nom d'usage
HERBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
SURGA OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Nom, Prénom(s)
SURGA MIECZYSLAW , STANISLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Les Sables d'Olonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/04/2007
Siret
49537190800023
Nom commercial
SH PATRIMOINE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles apportés à la société et de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport
Autres Activités
Acquisition, administration, exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles apportés à la société et de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport
Adresse
23 RUE VILLEBOIS MAREUIL
85100 , LES SABLES D'OLONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2007
Siret
49537190800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 B QUAI JACQUES PREVERT
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/12/2022
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 23 R VILLEBOIS MAREUIL 85100 LES SABLES D'OLONNE RC DE LA ROCHE SUR YON LE 10-11-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/12/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).