Entreprise : LEON CHAILLOT - SALAISON DE L'ARDECHE - SIREN 495 368 581
Identité
Dénomination
LEON CHAILLOT - SALAISON DE L'ARDECHE
SIREN (siège)
495 368 581
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2007
Date de fin de la personne morale
03/05/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
LAPRAS 07100 ROIFFIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOBEL ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
EVANDIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Sainte-Foy-l'Argentière
Dénomination
ORIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49536858100023
Code APE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
La fabrication, la vente en gros, demi-gros et détail et la distribution de produits de boucherie, charcuterie et salaisons.
Adresse
Lapras
07100 , Roiffieux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/03/2007
Siret
49536858100015
Code APE
741J
Adresse
PRES CHENAVAY
69610 , SAINTE FOY L'ARGENTIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/001585
Date d'ajout
22/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 28/02/2012 désignant en qualité de liquidateur judiciaire la (selarl) MJ SYNERGIE, 7 rue de Valgelas 07100 ANNONAY, prise en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN, en remplacement du liquidateur précédemment désigné avec effet au 01/01/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/004816
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur VAN EYGEN Maurice en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F11/004364
Date d'ajout
27/09/2011
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUBENAS, du 13/07/2011 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur ALLONCLE Loïc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/004024
Date d'ajout
07/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 22/09/2009 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée pour trois mois . Liquidateur-judiciaire : Maître CHRETIEN Fabrice 10 RUE MI CARÊME 42026 ST ETIENNE
Numéro d'observation
F09/003961
Date d'ajout
05/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas en date du 22/09/2009 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 22/12/2009, Liquidateur-judiciaire : Maître CHRETIEN Fabrice 10 RUE MI CARÊME 42026 ST ETIENNE. Date de cessation des paiements : 07/11/2008
Numéro d'observation
F09/002809
Date d'ajout
08/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d' Aubenas du 07/07/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 07/01/2010 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Juge commissaire : Monsieur PRAL Régis, Mandataire judiciaire : Maître CHRETIEN Fabrice 10 RUE MI CARÊME 42026 ST ETIENNE,Administrateur judiciaire : Maître NANTERME Claude 1 PLACE ST NIZIER 69001 LYON. Date de cessation des paiements : 07/11/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NUMERO SIRET : 495 368 581 00023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).