Entreprise : SARL B.T.T.P. - SIREN 495 351 660
Identité
Dénomination
SARL B.T.T.P.
SIREN (siège)
495 351 660
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2007
Début d’activité
03/01/2014
Date de fin de la personne morale
11/04/2106
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie, gros oeuvre, génie civil, travaux publics, marchand de biens.
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
35 PL DU VIEUX PONT 73600 MOUTIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AISSA ALI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VIEIRA JOSE , CARLOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Gilly-sur-Isère
Dénomination
3 A CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2014
Siret
49535166000032
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie, gros oeuvre, génie civil, travaux publics, marchand de biens.
Autres Activités
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
35 PL DU VIEUX PONT
73600 , MOUTIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/05/2007
Siret
49535166000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Code APRM
4312BA - Terrassements
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
20 PL DE LA LIBERTE
73260 , GRAND-AIGUEBLANCHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2010
Siret
49535166000024
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE DE BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
46 PL ARISTIDE BRIAND
73600 , MOUTIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7756
Date d'ajout
16/04/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 15/04/2024 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2023J00468 désigne liquidateur SELARL Mj Alpes / Me Caroline Jal 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23042
Date d'ajout
12/12/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery, prononce en date du 12/12/2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J00468, date de cessation des paiements le 15/11/2023 désigne Administrateur SELARL Aj Meynet & Associes /Me D.E. Meynet 1 Place de la Libération 73000 Chambéry avec pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister l'entreprise débitrice pour tous ses actes de gestion., Mandataire judiciaire SELARL Mj Alpes / Me Caroline Jal 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry, et ouvre une période d'observation expirant le 12/06/2024 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
16389
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 85 ALL des Noisetiers 73260 AIGUEBLANCHE, Nouvelle adresse: 85 ALL des Noisetiers AIGUEBLANCHE 73260 GRAND AIGUEBLANCHE.
Numéro d'observation
36625
Date d'ajout
07/04/2014
Description
- Date de début d'activité dans notre ressort : 02/05/2007
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).