Entreprise : SCI LES FERRIERS - SIREN 495 351 561
Identité
Dénomination
SCI LES FERRIERS
SIREN (siège)
495 351 561
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2007
Date de fin de la personne morale
22/04/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD LES FERRIERS 63290 PASLIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARROT NATHALIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
AUGEROLLES
Nom, Prénom(s)
COLLAS-PRADEL RICHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
THIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/03/2007
Siret
49535156100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT LA PROPRIETE LA MISE EN VALEUR LA TRANSFORMATION LA CONSTRUCTION L'AMENAGAMENT L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DE TOUS BIENS ET DROITS POUVANT CONSTITUER L'ACCESSOIRE L'ANNEXE OU LE COMPLEMENT DES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS EN QUESTION
Adresse
LD LIEU DIT LES FERRIERS
63290 , PASLIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8697
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8687
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).