Entreprise : CHOREUS - SIREN 495 349 367
Identité
Dénomination
CHOREUS
SIREN (siège)
495 349 367
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2007
Début d’activité
07/12/2006
Date de fin de la personne morale
10/04/2057
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Gestion de sociétés et gestion de participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
96241 EUR
Adresse du siège
9 RUE JACQUES HILLAIRET 75012 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Hameaux du Soleil Cypres N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRON FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
VILLENEUVE LOUBET
Nom, Prénom(s)
FERRALIS GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NICE
Nom, Prénom(s)
MICOUD JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST LAURENT DU VAR
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/12/2006
Siret
49534936700021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de sociétés et gestion de participations.
Autres Activités
Gestion de sociétés et gestion de participations.
Adresse
9 RUE JACQUES HILLAIRET
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/12/2006
Siret
49534936700013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
HAMEAUX DU SOLEIL
06270 , VILLENEUVE-LOUBET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 AVENUE DES CYPRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B0681914
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501054 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Alain Fauqueur, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
31/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 31/03/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501054 date de cessation des paiements le 17/02/2014, et a désigné juge commissaire : M. Alain Fauqueur, administrateur : SEL Abitbol Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me Frédéric Abitbol 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Denis Gasnier 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/09/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2283
Date d'ajout
08/04/2013
Description
Radiation du RCS le 08/04/2013 avec effet au 03/04/2013 Trasnfert dans le ressort du TC PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/04/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Radiation opérée pour cause de transfert du siège et de l'établissement principal à 75012 PARIS 9 Rue Jacques Hillairet à compter du 03.04.2013 (date d'effet déclarée lau 21.01.2013).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).