Entreprise : LES MIMOSAS - SIREN 495 335 069
Identité
Dénomination
LES MIMOSAS
SIREN (siège)
495 335 069
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2007
Début d’activité
01/04/2007
Date de fin de la personne morale
05/04/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, construction, propriété, gestion, administration, exploitation par location ou autrement de tous biens et/ou droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
16 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 69320 FEYZIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROUVOST ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Feyzin
Nom, Prénom(s)
RIBEIRO LUIS ARTUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Feyzin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49533506900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, propriété, gestion, administration, exploitation par location ou autrement de tous biens et/ou droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, construction, propriété, gestion, administration, exploitation par location ou autrement de tous biens et/ou droits immobiliers.
Adresse
16 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918
69320 , FEYZIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/054432
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/054315
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/10/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/051613
Date d'ajout
26/10/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/10/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DURAND Jean-Pierre en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/026767
Date d'ajout
30/06/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur VANIER Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/048005
Date d'ajout
27/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/12/2012 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Maître Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F12/024969
Date d'ajout
28/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/06/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur COSTE Jean-Louis, Juge commissaire suppléant : Monsieur JURY Alain, Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Maître Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL BUISINE NANTERME représentée par Maître Olivier BUISINE 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/01/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).