Entreprise : SOCIETE FINANCIERE TOUT FAIRE - SIREN 495 328 197
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE TOUT FAIRE
SIREN (siège)
495 328 197
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2007
Début d’activité
07/03/2007
Date de fin de la personne morale
18/04/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Tous prêts ou prises de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés qu'elle qu'en soit la nature juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apports, ou autrement destinés à faciliter la transmission d'entreprises de négoce affiliés ou non à "TOUT FAIRE" et destinés à maintenir ou à intégrer ces dits négoces au groupement "TOUT FAIRE". Tous prêts ou prises de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés qu’elle qu'en soit la nature juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscriptions, apports, ou autrement sous réserve que ces entreprises ou sociétés soient contrôlées au sens de l'article L.233-16 du code de commerce par la société TOUT FAIRE (RCS 495 328 197). Le consentement de toutes garanties ou sûretés personnelles en faveur d'entreprises de négoces affiliés au groupement "TOUT FAIRE" et destinées à faciliter le financement d'opérations de développement commercial initiées par "TOUT FAIRE". Toutes opérations permettant de réunir des capitaux sous quelque forme que ce soit pour assurer l'objectif ci-dessus. Toutes associations ou contractualisation avec des tiers pouvant faciliter ou développer l'objet. Toutes études et conseils préalables à des engagements de nature financière. L'achat, la vente de tous titres ou valeurs mobilières, la gestion d'un portefeuille de participations. L'acquisition, l'administration directe ou indirecte et la gestion de tous immeubles. Effectuer toute prestations administratives, financières ou commerciales relatives à la gestion de sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
15800000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA CORVEE 55100 VERDUN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FABIEN-BOURDELAUD CEDRIC
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Saint-Médard-en-Jalles
Nom, Prénom(s)
HAXEL JEROME , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Saint-Mihiel
Nom, Prénom(s)
DE BLAY ARMELLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
RUBIS XAVIER , CHARLES , ALBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Lirac
Nom, Prénom(s)
STEINER PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bar-le-Duc
Dénomination
LOSSER AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Verdun
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/2007
Siret
49532819700019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE DE LA CORVEE
55100 , VERDUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F10/000909
Date d'ajout
09/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/02/2010 : Partant : BAILLY Jean-Louis, Vice-Président et administrateur Nouveau : RUBIS Xavier Charles Albert, Vice président administrateur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).