Entreprise : SCI F2PLB - SIREN 495 319 162
Identité
Dénomination
SCI F2PLB
SIREN (siège)
495 319 162
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2007
Début d’activité
20/03/2007
Date de fin de la personne morale
11/04/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil d'immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
54 IMP DE TRELIVALAIRE 29300 QUIMPERLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Coray
Nom, Prénom(s)
DEBAVELAERE LIONEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LE GAC ANNE-SOPHIE
Nom d'usage
REQUIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2007
Siret
49531916200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil d'immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
Propriété et gestion à titre civil d'immeubles ou droits immobiliers
Adresse
54 IMP DE TRELIVALAIRE
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/2007
Siret
49531916200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
94 RUE DU COUEDIC
29300 , QUIMPERLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4611
Date d'ajout
13/08/2015
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 31/07/2015 : Ancienne adresse : 94 rue du Couedic 29300 Quimperlé; Nouvelle adresse : 54 impasse de Trélivalaire 29300 Quimperlé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2015 : Partant : LE BIHAN Pierre, Gérant, Associé Nouveau : DEBAVELAERE Lionel, Gérant, Associé Nouveau : LE GAC Anne-Sophie, Gérant, Associé Modifié : LE BIHAN PERON (SARL) représentée par LE BIHAN Pierre, Associé, demeurant 54 impasse de Trélivalaire 29300 Quimperlé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).