Entreprise : MACVISION - SIREN 495 313 363
Identité
Dénomination
MACVISION
SIREN (siège)
495 313 363
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2007
Début d’activité
02/04/2007
Date de fin de la personne morale
12/04/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Achat vente fabrication d'ordinateurs et autres équipements informatiques audiovisuels et multimédias et le service après vente de tout matériel informatique ainsi que des produits dérivés Lies à l'informatique à l'audiovisuel et au multimédia d'une part et le conseil la formation la prestation de service informatique d'autre part
Code APE
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU FOUR A CHAUX 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAM-WAN-SHUM LAURENT , ALFRED
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Le tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2007
Siret
49531336300014
Nom commercial
MACVISION
Code APE
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat vente fabrication d'ordinateurs et autres équipements informatiques audiovisuels et multimédias et le service après vente de tout matériel informatique ainsi que des produits dérivés Lies à l'informatique à l'audiovisuel et au multimédia d'une part et le conseil la formation la prestation de service informatique d'autre part
Adresse
15 RUE DU FOUR A CHAUX
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2235
Date d'ajout
22/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2009 : Partant : AHO-NIENNE Gilles Thierry, Gérant, Associé Partant : THIA-POW-SHIN Fabrice, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).