Entreprise : SARL BR SERVICES - SIREN 495 243 610
Identité
Dénomination
SARL BR SERVICES
SIREN (siège)
495 243 610
Date d'immatriculation au RNE
05/04/2007
Début d’activité
09/03/2007
Date de fin de la personne morale
04/04/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Toutes prestations de services dans le domaine de la conception, la réalisation, l'étude, la création, l'assistance, le conseil et l'entretien de tous espaces verts, parcs et jardins - Tous travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation de l'équipement de la maison.
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
RTE DE BOULOGNE 32220 LOMBEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE BARBET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN WESTERLAAK JOHANNES , HERMANUS , VAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Lombez
Nom, Prénom(s)
VAN WESTERLAAK JOHANNES
Nom d'usage
VAN WESTERLAAK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
LOMBEZ
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/2007
Siret
49524361000013
Nom commercial
BR SERVICES
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Toutes prestations de services dans le domaine de la conception, la réalisation, l'étude, la création, l'assistance, le conseil et l'entretien de tous espaces verts, parcs et jardins - Tous travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation de l'équipement de la maison.
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres Activités
TRAVAUX D'AMENAGEMENT REPARATION DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
RTE DE BOULOGNE
32220 , LOMBEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE BARBET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2594
Date d'ajout
24/06/2020
Description
Mise en location-gérance d'une branche d'activité du fonds principal sis route de Boulogne - Château de Barbet - 32220 Lombez à compter du 14/02/2020 : - Activité mise en location-gérance : Toutes prestations liées à l'activité de restauration. Bar et café. - Locataire-gérant : SARL LE PARIS GÔ, Rcs Auch 838 846 319 - Publicité légale : la Dépêche du Midi édition du Gers en date du 28/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2932
Date d'ajout
27/07/2017
Description
--- Adjonction d'activité de l'établissement principal situé route de Boulogne - Château de Barbet 32220 Lombez à compter du 25/05/2017 (toutes prestations liées à l'activité de restauration. Bar et café), par suite d'achat d'un fonds --- --- Acquisition d'un fonds à compter du 25/05/2016 --- Le fonds exploité à l'établissement principal situé route de Boulogne - Château de Barbet - 32220 Lombez est acquis par achat au prix de 20 000 Euros. Activité : Toutes prestations liées à l'activité de restauration. Bar et café. Précédent propriétaire : CHEZ DIES, Rcs Auch 793 119 264 Publication légale : la Voix du Gers du 28/04/2017 Oppositions : Maître Marc LERAY, 55 rue de Lorraine - 32000 AUCH
Numéro d'observation
3787
Date d'ajout
12/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 02/09/2013 : Partant : DE JAGER Edvard, Gérant
Numéro d'observation
4116
Date d'ajout
12/11/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/10/2013
Numéro d'observation
1873
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Nomination d'un co-gérant à compter du 01/03/2011 : - Nouveau : DE JAGER Edvard, Co-Gérant - Changement de qualité : VAN WESTERLAAK Johannes, Gérant devient Co-Gérant
Numéro d'observation
1872
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 29/07/2009 : - Partant : KAPITEIN Hans, Co-Gérant - Changement de qualité : VAN WESTERLAAK Johannes, Co-Gérant devient Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).