Entreprise : SOCIETE LL MATERIEL ET SERVICES - SIREN 495 199 663
Identité
Dénomination
SOCIETE LL MATERIEL ET SERVICES
SIREN (siège)
495 199 663
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2007
Début d’activité
01/04/2007
Date de fin de la personne morale
02/04/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
HOLDING INTERGRANT L INGENIERIE LES MISSIONS DE VEILLE STRATEGIQUE D APPORTEUR D AFFAIRES DE MANAGEMENT DE SOCIETES
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
340800 EUR
Adresse du siège
29 AV DU CHATEAU DE BERTIN 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORESTIER ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
LECLERC LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Chatou
Dénomination
BKR SEFITEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chatou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49519966300016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
HOLDING INTERGRANT L INGENIERIE LES MISSIONS DE VEILLE STRATEGIQUE D APPORTEUR D AFFAIRES DE MANAGEMENT DE SOCIETES
Adresse
29 AV DU CHATEAU DE BERTIN
78400 , CHATOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
25391
Date d'ajout
16/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 10/01/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29011
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 02/10/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SCP ANGEL-HAZANE, en la personne de Me HAZANE
Numéro d'observation
12518
Date d'ajout
03/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE , prononce en date du 19/06/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 14/06/2013 désigne Administrateur Me Daniel VALDMAN, 8 impasse Jean-Claude Chabanne - 95302 PONTOISE avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire SCP ANGEL-HAZANE mission conduite par Me Denis HAZANE, 1 rue des Bonnetiers - 60200 COMPIEGNE - , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
57068
Date d'ajout
03/04/2007
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).