Entreprise : MECARESO - SIREN 495 151 011
Identité
Dénomination
MECARESO
SIREN (siège)
495 151 011
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2007
Début d’activité
02/04/2007
Date de fin de la personne morale
29/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production et commercialisation par l'intermédiaire de ses actionnaires de prestations et produits industriels, prestation de services aux grands donneurs d'ordre pour les aider à choisir des partenaires industriels organisés en groupe capable de faire des offres compétitives
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital minimum
80000 EUR
Adresse du siège
RTE Z.I. ROUTE DE CIGNE 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY SERGE , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
VAIR SUR LOIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2007
Siret
49515101100014
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La production et la commercialisation par l'intermédiaire de ses actionnaires de prestations et produits industriels ; la prestation de services aux grands donneurs d'ordre pour les aider à choisir des partenaires industriels organisés en groupe capables de faire des offres compétitives face à des offres venant de pays à bas coût ; toutes prestations d'expertise et de formation dans les domaines d'activités ci-dessus
Adresse
RTE Z.I. ROUTE DE CIGNE
53300 , AMBRIERES-LES-VALLEES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Observations
Numéro d'observation
3987
Date d'ajout
15/07/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2019 : Partant : CHEMINEAU Marc, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SOFIDEM (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3745
Date d'ajout
28/08/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 20/06/2013 Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 19/07/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).