Entreprise : PIERRE ET TERROIRS - SIREN 495 146 789
Identité
Dénomination
PIERRE ET TERROIRS
SIREN (siège)
495 146 789
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2007
Date de fin de la personne morale
28/03/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES CHARPENTIERS 57070 METZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAEBERLE STEPHAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
BERNARD ARNAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
HEIDERICH HERVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Digne-les-Bains
Dénomination
CHD HBM AUDIT ET REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Metz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/11/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/03/2007
Siret
49514678900021
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion immobilière.
Adresse
3 RUE DES CHARPENTIERS
57070 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/2007
Siret
49514678900013
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
IMP DE L'AUBEPINE
57245 , PELTRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE ATRIUM ZONE D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14636
Date d'ajout
28/12/2023
Description
Radiation d'office du RCS Metz le 28/12/2023 avec effet au 26/10/2023 clôture de la LJ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14636
Date d'ajout
28/12/2023
Description
RG III 10/00429 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ - CHAMBRE COMMERCIALE - JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2023 Clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
6800
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Attendu que Messieurs Pierre DEBRIL, Alain GREBIL, juges-consulaires ne sont plus en fonction; désignons Monsieur Thierry KROMPHOLTZ en qualité de juge-commissaire dans la procédure III 10/429, ordonnance du 16/05/2023.
Numéro d'observation
4819
Date d'ajout
17/11/2010
Description
JUGEMENT DU 10/11/2010 DU TGI DE METZ - PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MAINTIENT Me ACKERMANN Jean-Claude en qualité de Juge-Commissaire, DESIGNE Me Christine GANGLOFF en qualité de liquidateur judiciaire,
Numéro d'observation
4145
Date d'ajout
30/09/2010
Description
JUGT DU 22/09/2010 DU TGI DE METZ - RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 28/10/2010 DIT QU'IL SERA PROCEDE A UN EXAMEN PREALABLE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE ET DE SES CAPACITES DE REDRESSEMENT A L'AUDIENCE DU 10/11/2010
Numéro d'observation
2827
Date d'ajout
12/07/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 30/06/2010 III 10//429 JUGT DU TGI DE METZ DU 30/06/2010 RENVOIE AUDIENCE DU 22 SEPTEMBRE 2010.
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
10/05/2010
Description
JGT DU TGI DE METZ DU 28.04.10 - CONSTATE LA CESSATION DES PAIEMENTS ET EN FIXE LA DATE AU 01.10.09 DECLARE OUVERTE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DECLARE OUVERTE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE M ACKERMANN JEAN CLAUDE EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE LA SELARL GANGLOFF NARDI PRISE EN LA PERSONNE DE ME CHRISTINE GANGLOFF DIT QUE L'INVENTAIRE SERA ETABLI PAR MAITRE BOOB HUISSIER DE JUSTICE RENVOI L'AFFAIRE A L'AUDIENCE DU MERCREDI 30 JUIN 2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).