Entreprise : HAWI ENERGIES RENOUVELABLES - SIREN 495 086 217
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2017)
Dénomination
HAWI ENERGIES RENOUVELABLES
SIREN (siège)
495 086 217
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2007
Fermeture de l'établissement - 49508621700025
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2017
Fermeture de l'établissement - 49508621700017
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2009
Date de fin de la personne morale
25/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
63 RUE DU MORELLON 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE CHESNES OUEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CACHOT GILLES , HENRI , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
SARL BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2007
Siret
49508621700017
Code APE
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse
265 RUE DENIS PAPIN
38090 , VILLEFONTAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2007
Siret
49508621700025
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et revente, livraison et distribution d'installations photovoltaïques, ainsi que des systèmes autonomes de production d'électricité et d'eau, des installations éoliennes
Adresse
63 RUE 63 Rue du Morellon
38070 , Saint-Quentin-Fallavier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zac de Chesnes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/010343
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/010332
Date d'ajout
15/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14/12/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/000863
Date d'ajout
21/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 05/01/2016 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître BILLIOUD 1 Rue du Musée 38200 VIENNE en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F13/006110
Date d'ajout
02/08/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 02/08/2013 prononçant l'arrêt du plan par cession et la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire Liquidateur-judiciaire : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE
Numéro d'observation
F13/002700
Date d'ajout
02/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 02/04/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître BILLIOUD J.M. 1 RUE DU MUSÉE 38200 VIENNE, Administrateur judiciaire : Maître R. L. MEYNET 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Date de cessation des paiements : 29/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).