Entreprise : MASSE'IMMO - SIREN 495 080 541
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2023)
Dénomination
MASSE'IMMO
SIREN (siège)
495 080 541
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2007
Fermeture de l'établissement - 49508054100016
- Date d'effet de la fermeture : 13/06/2023
Date de fin de la personne morale
26/03/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE CLAUDE THOMAS DUPUY 63600 AMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVRIER CHRISTIANE
Nom d'usage
POUMARAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
AMBERT
Nom, Prénom(s)
DUMEIL JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
AMBERT
Nom, Prénom(s)
POUMARAT ALAIN , EMILE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
AMBERT
Nom, Prénom(s)
FAURE DANIELLE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
DUMEIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
AMBERT
Nom, Prénom(s)
DUMEIL LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Marsac-en-Livradois
Nom, Prénom(s)
DUMEIL STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Ambert
Nom, Prénom(s)
DUMEIL SABRINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Job
Nom, Prénom(s)
POUMARAT ISABELLE
Nom d'usage
VOLDOIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Job
Nom, Prénom(s)
POUMARAT AURELIE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Thiers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49508054100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction location d'immeubles
Adresse
CHE chemin Claude Thomas Dupuy
63600 , Ambert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10277
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 13/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/06/2020
Description
Dissolution à compter du 30/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2020, liquidateur : DUMEIL né(e) FAURE Danielle Marie-Thérèse, siège de la liquidation : Chemin CLAUDE THOMAS DUPUY 63600 Ambert, parution de la publicité légale : L'annonceur légal en date du 04/06/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).