Entreprise : DE GRAND BICHE - SIREN 495 076 465
Identité
Dénomination
DE GRAND BICHE
SIREN (siège)
495 076 465
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2007
Date de fin de la personne morale
28/03/2047
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
110000 EUR
Adresse du siège
LA MERE AUX CHATS 41370 SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENTY JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
SAINT LEONARD EN BEAUCE
Nom, Prénom(s)
GONDOUIN CHRISTIAN , GABRIEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
ST LEONARD EN BEAUCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49507646500014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, prise à bail, exploitation de tous biens agricoles soit par voie de fermage, de métayage, de mise à disposition des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités
Adresse
LA MERE AUX CHATS
41370 , SAINT-LEONARD-EN-BEAUCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3647
Date d'ajout
27/05/2019
Description
Radiation du RCS le 27/05/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/11/2018 Liquidateur : GONDOUIN Christian Gabriel et GENTY Jean-Paul Le siège de la liquidation est fixé à : la Méré aux Chats 41370 Saint-Léonard-en-Beauce Journal d'annonces légales : HORIZONS en date du 14/12/2018
Numéro d'observation
272
Date d'ajout
13/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2011 : Partant : TERRIER François Jean, Gérant associé
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
19/06/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/04/2007 : CHANGEMENT DE QUALITE : GONDOUIN CHRISTIAN GABRIEL, ASSOCIÉ DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ CHANGEMENT DE QUALITE : GENTY JEAN PAUL, ASSOCIÉ DEVIENT GÉRANT ASSOCIÉ
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).