Entreprise : FINANCIERE LA D.S. - SIREN 495 075 947
Identité
Dénomination
FINANCIERE LA D.S.
SIREN (siège)
495 075 947
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2016
Début d’activité
01/04/2007
Date de fin de la personne morale
02/03/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, cession d'entreprises
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
18500 EUR
Adresse du siège
79 RTE DE L’ESTUAIRE 33390 PLASSAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSON PATRICIA , MARIE-JEANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
SIMON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Plassac
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN-PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Plassac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49507594700038
Nom commercial
FINANCIERE LA D.S.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, cession d'entreprises
Adresse
79 RTE DE L’ESTUAIRE
33390 , PLASSAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/02/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49507594700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 RUE DE MONTTESSUY
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49507594700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 BD D'AUTEUIL
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
131543
Date d'ajout
22/12/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Libourne à compter du 02/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/12/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
21944
Date d'ajout
03/03/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
21945
Date d'ajout
03/03/2016
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).