Entreprise : TERRES ET DEMEURES DE NORMANDIE - SIREN 495 056 723
Identité
Dénomination
TERRES ET DEMEURES DE NORMANDIE
SIREN (siège)
495 056 723
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2007
Début d’activité
16/03/2007
Date de fin de la personne morale
27/03/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de négociations et transactions portant sur les immeubles ou fonds de commerces ; Toutes opérations de marchands de biens tant immobiliers que mobiliers.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L’ABBAYE 27260 CORMEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYONY ALAIN , ALBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Les Authieux-sur-Calonne
Nom, Prénom(s)
MARMION JACQUES , MARIE , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Beuzeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2007
Siret
49505672300010
Nom commercial
TERRES ET DEMEURES DE NORMANDIE
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de négociations et transactions portant sur les immeubles ou fonds de commerces ; Toutes opérations de marchands de biens tant immobiliers que mobiliers.
Autres Activités
Toutes opérations de négociations et transactions portant sur les immeubles ou fonds de commerces ; Toutes opérations de marchands de biens tant immobiliers que mobiliers.
Adresse
2 RUE DE L’ABBAYE
27260 , CORMEILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1514
Date d'ajout
25/09/2014
Description
Transformation de la société à compter du 15/09/2014 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/09/2014 : Nouveau : GUYONY Alain, Albert, Directeur général Changement de qualité : MARMION Jacques Marie Daniel, Gérant devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).