Entreprise : NET AVEYRON - SIREN 495 018 442
Identité
Dénomination
NET AVEYRON
SIREN (siège)
495 018 442
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2017
Début d’activité
01/12/2007
Date de fin de la personne morale
22/06/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Opérateur de télécommunications
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
9200 VOIE DES CLOUETS 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOISY HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Mont Saint-Aignan
Nom, Prénom(s)
VAN LERENBERGHE GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Mont Saint-Aignan
Dénomination
FHB
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Louviers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
49501844200030
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Opérateur de télécommunications
Adresse
9200 VOIE DES CLOUETS
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
49501844200022
Enseigne
NET AVEYRON
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Activité principale
Autres activités de télécommunication
Adresse
BOSCUS
12000 , ONET LE CHATEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2007
Siret
49501844200014
Code APE
6190Z - Autres activités de télécommunication
Activité principale
Autres activités de télécommunication
Adresse
PARC D'ACTIVITES VATINE
76130 , MONT-SAINT-AIGNAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAGELLAN I
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8061
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 05/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 05/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8061
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
50742
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 26/04/2018 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 16/02/2018 , désigne liquidateur SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Zolotarenko 9 Rue Ducy 27000 Évreux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3373
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Radiation du RCS le 30/06/2017 avec effet au 16/01/2017 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce d'Evreux par suite du transfert du siège social : Boscus ONET LE CHATEAU 12850 ONET LE CHATEAU au 9200 VOIE des Cloue ts 27100 VAL DE REUIL. Dépot de l'acte le : 23/06/2017 sous le numéro : 2357 Notification au GTC d'Evreux en date du 30/06/2017
Numéro d'observation
153
Date d'ajout
09/01/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/04/2016 Liquidateur : FHB (SELARL) Le siège de la liquidation est fixé à : Boscus 12850 Onet-le-Château Journal d'annonces légales : LE BULLETIN D'ESPALION en date du 17/11/2016
Numéro d'observation
4047
Date d'ajout
10/10/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 16/09/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Siège Social Transféré de Immeuble Magellan I - Parc Activités La Vatine 76130 Mont ST Aignan
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation du 21/02/2007 au 01/01/2011 d'un éts secondaire - RCS de Rouen(7608), éts transféré dans le ressort du TC d'Evreux(2702) **Exploitation d'un fonds secondaire dans le ressort du GTC d'Evreux du 01/01/2011 au 31/12/2013**
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).