Entreprise : SARL LOPES - SIREN 495 014 573
Identité
Dénomination
SARL LOPES
SIREN (siège)
495 014 573
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2007
Date de fin de la personne morale
25/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
IMP DE RIZEAU 63570 BEAULIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC CEDRIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
BANSAT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/2007
Siret
49501457300028
Nom commercial
SARL LOPES
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Sous Traitance bâtiment, mise en relation avec les architectes
Adresse
IMP impasse de Rizeau
63570 , Beaulieu - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2007
Siret
49501457300010
Enseigne
CYBER STORE INFORMATIQUE /
Code APE
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Adresse
26 RUE DES JACOBINS
63000 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7264
Date d'ajout
25/06/2018
Description
Radiation du RCS le 25/06/2018 avec effet au 13/06/2018 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 13/06/2018 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4991
Date d'ajout
12/05/2016
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 11/05/2016 Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce Fixe au 30/04/2016 la date de cessation des paiements Désigne Monsieur François CERDENO en qualité de Juge Commissaire Liquidateur : la SELARL SUDRE, représentée par Me Thierry SUDRE - 2, avenue Bergougnan - 63100 CLERMONT FERRAND sans poursuite d'activité Date d'effet : 11/05/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).