Entreprise : SCI MS IMMOBILIER - SIREN 494 989 957
Identité
Dénomination
SCI MS IMMOBILIER
SIREN (siège)
494 989 957
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2008
Début d’activité
01/03/2007
Date de fin de la personne morale
24/09/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition administration gestion par location de tous immeubles.
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
18 RTE DE TENCE 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER SEBASTIEN , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Montfaucon-en-Velay
Nom, Prénom(s)
CIURLEO JEAN-NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Chassieu
Nom, Prénom(s)
CORNUT CHRISTIANE , SOLANGE , JEANNE
Nom d'usage
MEYER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Bron
Nom, Prénom(s)
ROUX PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Didier-en-Velay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49498995700027
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration gestion par location de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition administration gestion par location de tous immeubles.
Adresse
18 RTE DE TENCE
43290 , MONTFAUCON-EN-VELAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49498995700019
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE PENEL
42240 , UNIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/005971
Date d'ajout
27/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance du Puy En Velay en date du 12/12/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation à six mois jusqu'au 12/06/2020. Mandataire judiciaire : SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître Raphaël PETAVY 10 rue de la Ronzade 43000 Le Puy-en-Velay. Date de cessation des paiements : 18/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/09/2008
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Siège social et établissement principal transférés de : 11 rue Penel 42240 Unieux (GTC Saint Etienne 2007D106) à compter du 17/07/2008.(modification du 25/09/2008).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).