Entreprise : SCI LE MIRAGE DU LAVANDOU - SIREN 494 893 381
Identité
Dénomination
SCI LE MIRAGE DU LAVANDOU
SIREN (siège)
494 893 381
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2007
Début d’activité
05/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/03/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
PROPRIETE, GESTION ET ADMINISTRATION POUR SON COMPTE, MISE EN VALEUR DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE DE CONSTRUCTION (ACQUISITION, ECHANGE, APPORT AU AUTREMENT)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 26200 MONTELIMAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOURNIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRE DELPHINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Cabannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/03/2007
Siret
49489338100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, GESTION ET ADMINISTRATION POUR SON COMPTE, MISE EN VALEUR DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE DE CONSTRUCTION (ACQUISITION, ECHANGE, APPORT AU AUTREMENT)
Autres Activités
PROPRIETE, GESTION ET ADMINISTRATION POUR SON COMPTE, MISE EN VALEUR DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE DE CONSTRUCTION (ACQUISITION, ECHANGE, APPORT AU AUTREMENT)
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
26200 , MONTELIMAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GOURNIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002845
Date d'ajout
14/11/2007
Description
Changement de gérant SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 21/05/07, DEMISSION DE MR ANDRE FRANCOIS, COGERANT MME ANDRE DELPHINE DEVIENT SEULE GERANTE. JOURNAL PUBLICATEUR : DROME HEBDO DU 26/10/07 DEPOT D'ACTE N° date d'effet : 26/04/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).