Entreprise : PILLET HOLDING - SIREN 494 844 756
Identité
Dénomination
PILLET HOLDING
SIREN (siège)
494 844 756
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2007
Début d’activité
20/02/2007
Date de fin de la personne morale
25/03/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et le transfert sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés, ou entités juridiques créées ou à créer françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation et plus généralement toutes sociétés de son groupe
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
222000 EUR
Adresse du siège
32 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Alaric MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Merico SALVATORE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Orly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/02/2007
Siret
49484475600028
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et le transfert sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières, dans toutes sociétés, ou entités juridiques créées ou à créer françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation et plus généralement toutes sociétés de son groupe
Adresse
32 RUE GODOT DE MAUROY
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/2007
Siret
49484475600010
Code APE
741G
Adresse
1 RUE DU BON PASTEUR
67000 , STRASBOURG - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B2037028
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 05/03/2021, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Salvatore Merico, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, met fin à la mission de SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet , 38 avenue Hoche 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve , 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201902972
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B2037018
Date d'ajout
27/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2020 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/11/2020, soit jusqu'au 28/05/2021
Numéro d'observation
2007B2037015
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 01/10/2020 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 28/08/2020, soit jusqu'au 28/11/2020
Numéro d'observation
2007B2037013
Date d'ajout
28/11/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/11/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201902972 date de cessation des paiements le 31/10/2019, et a désigné juge commissaire : Mme Yvonne Secnazi, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me Joanna Rousselet 38 avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 28/05/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/10/2007
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).