Entreprise : VALOSA - SIREN 494 811 474
Identité
Dénomination
VALOSA
SIREN (siège)
494 811 474
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2007
Début d’activité
29/01/2007
Date de fin de la personne morale
06/03/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
845 RUE ETIENNE LENOIR 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGURA DAVID , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Nimes Cedex 9
Dénomination
FDS INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/01/2007
Siret
49481147400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition et gestion par voie de location ou autrement de tous immeubles.
Adresse
845 RUE ETIENNE LENOIR
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/2007
Siret
49481147400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
41 IMP DES MURIERS
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/020276
Date d'ajout
15/06/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 1000 EUROS à compter du 18/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/020276
Date d'ajout
15/06/2022
Description
Modification relative aux dirigeants SCANDELLA Vanessa Paola nom d'usage : SEGURA Vanessa n'est plus gérant SCANDELLA Vanessa Paola nom d'usage : SEGURA Vanessa n'est plus Associé Société par actions simplifiée FDS INVEST devient Associé à compter du 18/05/2022
Numéro d'observation
F18/010357
Date d'ajout
06/07/2018
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur SEGURA David Ancienne Adresse : 41 Impasse des Mûriers 30000 NIMES Nouvelle Adresse : 845 Rue Etienne Lenoir BP 79067 30972 NIMES CEDEX 9
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).