Entreprise : VERSANT NORMANDIE IMMOBILIER - SIREN 494 741 812
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2022)
Dénomination
VERSANT NORMANDIE IMMOBILIER
SIREN (siège)
494 741 812
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2007
Fermeture de l'établissement - 49474181200015
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2022
Date de fin de la personne morale
14/03/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
AV DU CANTIPOU 76700 HARFLEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGAUT JEAN-BAPTISTE , MARIE , EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
PARIS 18
Nom, Prénom(s)
ORTUNEZ LIONEL , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
GUYANCOURT
Nom, Prénom(s)
BEN FRIHA YANNICK , HASNI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
THIREAU THIERRY , YVES , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
YEBLERON
Nom, Prénom(s)
VANDERSTIGEL JEAN-PHILIPPE , JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
CHAPET
Nom, Prénom(s)
BENMAYOUF NADJET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
SVOBODA JEAN-JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
BOUAFLE
Nom, Prénom(s)
BREANT JULIEN , THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
ST MARTIN LA GARENNE
Nom, Prénom(s)
GRAFFEO NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
MIRAMAS
Dénomination
VERSANT SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
NANTERRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/02/2007
Siret
49474181200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion, la location et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
AV avenue du Cantipou - ZAC du Camp Dolent
76700 , Harfleur - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
453
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/12/2011 Liquidateur : Mr BEN FRIHA Yannick Hasni (était précédemment Gérant) Le siège de la liquidation est fixé au siège social de la société - Actes déposés le 25/01/2012 Journal d'annonces légales : Les Affiches de Normandie du 11/01/2012
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).