Entreprise : AU FOURNIL - SIREN 494 710 387
Identité
Dénomination
AU FOURNIL
SIREN (siège)
494 710 387
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2007
Date de fin de la personne morale
14/03/2106
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
17 BD FELIX BUHOT 50700 VALOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREGOIRE DAVID , FRANCOIS-GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
VALOGNES
Nom, Prénom(s)
GREGOIRE DAVID , FRANCOIS , GEORGES
Nom d'usage
GREGOIRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
VALOGNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49471038700015
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie pâtisserie chocolaterie traiteur plats cuisines
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
17 BD FELIX BUHOT
50700 , VALOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1088
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Par jugement en date du 07/03/2022, le Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3862
Date d'ajout
10/12/2019
Description
Par jugement en date du 09/12/2019, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé la résolution du plan de redressement et a ordonné la liquidation judiciaire normale pour permettre la vente du fonds et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan avec arrêt d'activité. 2 JC M.DANSE, JCS : M.VAUR. Mandataire liquidateur : SELARL SBCMJ prise en la personne de ME CAMBON - 205, AVENUE DE PARIS - BP 40506 - 50105 CHERBOURG CEDEX. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 15/09/2019
Numéro d'observation
946
Date d'ajout
11/04/2007
Description
MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/04/2007 SUITE A ACHAT DU FONDS DE MR LECHANOINE FRANCK SIS 17 BVD FELIX BUHOT 50700 VALOGNES POUR LES ACTIVITES SUS MENTIONNEES - PRIX : 365 000 euros - OPP : SIEGE DU FONDS : 17 BVD FELIX BUHOT 50700 VALOGNES - LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 11/04/07
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2019-12-09 Prononciation liquidation judiciaire 2019-12-13 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;04 2013-04-22 OUVERT. PROCED. REDRESSEM. JUDIC. GAL 2013-04-29 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON;40 2014-09-22 ADOPTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 2014-10-10 GREFFE CHERBOURG GREFFE CHERBOURG CAMBON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).