Entreprise : LA COCOTTE SAS - SIREN 494 708 282
Identité
Dénomination
LA COCOTTE SAS
SIREN (siège)
494 708 282
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2007
Début d’activité
07/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Crétion, édition, vente d'objets de désign - Services désign, graphisme, décoration - Vente en gros et détail produits de pâtisserie et épicerie - Vente de livres - Représentation d'artistes graphistes et platiciens sans placement
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Capital social
290277 EUR
Adresse du siège
5 RUE PAUL BERT 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bertrand ANNE-LAETITIA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WAINER ANDREA , INES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/2007
Siret
49470828200012
Enseigne
LA COCOTTE
Code APE
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Crétion, édition, vente d'objets de désign - Services désign, graphisme, décoration - Vente en gros et détail produits de pâtisserie et épicerie - Vente de livres - Représentation d'artistes graphistes et platiciens sans placement
Adresse
5 RUE PAUL BERT
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2007B0567923
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 15/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B0567919
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 17/01/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201900154, date de cessation des paiements le 18/12/2018, et a désigné M. Patrick Coupeaud : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).