Entreprise : SCI HOGAR - SIREN 494 652 316
Identité
Dénomination
SCI HOGAR
SIREN (siège)
494 652 316
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2007
Début d’activité
02/03/2007
Date de fin de la personne morale
08/03/2106
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Activité, gestion, administration, location de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
26775 EUR
Adresse du siège
3 RUE EUGENIE LEGRAND 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ETZELSDORFER JOSEF
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GABOURIN JEROME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
KLIPFEL CELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lebossé MICHELE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2007
Siret
49465231600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Activité, gestion, administration, location de tous biens immobiliers.
Autres Activités
Activité, gestion, administration, location de tous biens immobiliers.
Adresse
3 RUE EUGENIE LEGRAND
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2007D013029
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 05-09-2019 a prononcé : l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 04-04-2019, désigne Mme Diane Otsetsui en qualité de juge-commissaire et Mr Olivier Lichy en qualité de juge-commissaire suppléant, désigne : la SCP BTSG prise en la personne de Mre Stéphane Gorrias, 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, en qualité de liquidateur.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).