Entreprise : BONGENAAR - SIREN 494 633 480
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2018)
Dénomination
BONGENAAR
SIREN (siège)
494 633 480
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2007
Fermeture de l'établissement - 49463348000012
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2018
Date de fin de la personne morale
14/03/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
CHE DES HORTS LIEUDIT COSTE BAYE 84240 LA TOUR D'AIGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR MAARTEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Nom, Prénom(s)
MEIJER GERARDINE
Nom d'usage
BONGENAAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Nom, Prénom(s)
NABUURS MARIA
Nom d'usage
BONGENAAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR SUZANNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR MICHIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR THEO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR MARIEKE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR JEROEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR FLORIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Nom, Prénom(s)
BONGENAAR MACHTELD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49463348000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CHE DES HORTS LIEUDIT COSTE BAYE
84240 , LA TOUR D'AIGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22465
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Radiation du RCS le 21/12/2018 avec effet au 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22464
Date d'ajout
21/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2018 Liquidateur : BONGENAAR Louis Le siège de la liquidation est fixé à : chemin des Horts Lieudit Coste Baye 84240 La Tour-d'Aigues Journal d'annonces légales : vaucluse hebdo en date du 29/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).