Entreprise : LA PEROUSE - SIREN 494 579 600
Identité
Dénomination
LA PEROUSE
SIREN (siège)
494 579 600
Date d'immatriculation au RNE
06/03/2007
Début d’activité
01/02/2007
Date de fin de la personne morale
05/03/2106
Date de clôture
31/01
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Qualité
Actif agricole
Capital social
101620 EUR
Adresse du siège
COUESNEHAN 56490 MENEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONOIR CLEMENT , ALBERT , ROGER , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
MENEAC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49457960000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale, Agricole
Activité principale
Production porcine - élevage de porcins.
Autres Activités
Production porcine - élevage de porcins., Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
COUESNEHAN
56490 , MENEAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2138
Date d'ajout
16/03/2020
Description
Changement de dénomination à compter du 01/02/2020 : Ancienne : SAS BREIZH PIG Nouvelle : LA PEROUSE Modification d'activité de l'établissement principal situé Couesnehan 56490 Ménéac à compter du 01/02/2020 : Ancienne : Production porcine - élevage de porcins. Nouvelle : Acquistion, gestion et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine Transformation de la société à compter du 01/02/2020 : Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Groupement foncier agricole (GFA) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2020 : Changement de qualité : CONOIR Clément, Albert, Roger, Marie, Président devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Mise à jour sur l'extrait kbis à compter du 01/02/2020 : Madame CONOIR Chantal Anne-Marie détient la qualité d'Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6039
Date d'ajout
19/12/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 17/12/2013 Ancienne : SCEA BREIZH PIG Nouvelle : SAS BREIZH PIG Transformation de la société à compter du 17/12/2013 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2013 : Partant : CONOIR Clément Albert Roger Marie, Gérant, Associé Changement de qualité : CONOIR Chantal Anne-Marie, Associé devient Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).