Entreprise : TOU'SHOES - SIREN 494 522 337
Identité
(Entreprise radiée le 30/09/2022)
Dénomination
TOU'SHOES
SIREN (siège)
494 522 337
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2007
Fermeture de l'établissement - 49452233700018
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2019
Date de fin de la personne morale
26/02/2106
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
9 RUE GUSTAVE EIFFEL 33190 LA REOLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT FRIMONT OUEST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAURIAC REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Coimères
Nom, Prénom(s)
DUPEBE JEANNE
Nom d'usage
MAURIAC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Coimères
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49452233700018
Enseigne
TOU'SHOES
Code APE
4772A - Commerce de détail de la chaussure
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de chaussures, maroquinerie et accessoires - vêtements et accessoires de vêtements - vente de chaussures de sport et accesssoires - textiles de sport et plus généralement équipement de la personne.
Adresse
9 RUE 9 Rue GUSTAVE EIFFEL LIEU-DIT "FRIMONT OUEST"
33190 , La Réole - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT FRIMONT OUEST
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
60519
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bordeaux le 30/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37350
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2019 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/2019
Description
Dissolution à compter du 31/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2019, liquidateur : MAURIAC né(e) DUPEBE Jeanne, siège de la liquidation : Lieu-dit MOUREAU 33210 Coimères, parution de la publicité légale : La Vie Economique Aquitaine en date du 14/08/2019
Numéro d'observation
78780
Date d'ajout
11/05/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 18/11/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).