Entreprise : DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE - SIREN 494 490 246
Identité
Dénomination
DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE
Sigle
DSFL
SIREN (siège)
494 490 246
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2007
Date de fin de la personne morale
22/02/2106
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES ALOUETTES 94320 THIAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTROU PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Vernon
Nom, Prénom(s)
DUPONT PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
CLA AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
R.B.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2007
Siret
49449024600019
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l étranger et à l aidé de véhicules de tous tonnages : Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs. L entreposage, le stockage et la préparation de commandes
Adresse
1 RUE 1 Rue Des alouettes
94320 , Thiais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41078
Date d'ajout
24/08/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 24/08/2023 nommant M. Jaeckel Paul juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25450
Date d'ajout
05/08/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 5 août 2019 nommant M. Bursaux François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
43277
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Cohen Emanuel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86504
Date d'ajout
16/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/02/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00539 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , juge commissaire M. Boonen Jean François , juge commissaire suppléant M. Thomas Michel , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 15/03/2012 , maintient administrateur, Me Gilles Baronnie 14 rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
80802
Date d'ajout
15/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 14/12/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois
Numéro d'observation
69794
Date d'ajout
06/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 06/07/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2011J00539 , date de cessation des paiements le 23/05/2011 désigne Juge Commissaire M. Boonen Jean François , Juge Commissaire suppléant M. Thomas Michel , Administrateur Me Baronnie Gilles 14 Rue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : assister le debiteur pour tos les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 06/01/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).