Entreprise : LES QUATRE VENTS - SIREN 494 470 735
Identité
Dénomination
LES QUATRE VENTS
SIREN (siège)
494 470 735
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2007
Date de fin de la personne morale
22/02/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE L ALMA 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS ROGER , NORBERT , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
STE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
ALLAIN ELISABETH , MARIE
Nom d'usage
SAINT MEZARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
LE HAVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/08/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/02/2007
Siret
49447073500015
Enseigne
L ESCALE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
5 RUE DE L ALMA
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
873
Date d'ajout
27/02/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/08/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4254
Date d'ajout
03/10/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/06/2011 actes déposés le 03/10/2011 - les affiches de normandie du 22/09/2011
Numéro d'observation
4203
Date d'ajout
12/10/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/06/2010 Actes déposés le 12/010/2010 - union agricole du 02/09/2010
Numéro d'observation
3942
Date d'ajout
23/09/2009
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2009 - Actes déposés le 23/09/2009 L'Union Agricole du 20/08/2009
Numéro d'observation
4589
Date d'ajout
04/11/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social à compter du 28/06/2008 - Actes déposés le 04/10/2008 L'Union Agricole du 09/10/2008
Numéro d'observation
1949
Date d'ajout
30/04/2007
Description
ADOPTION D'UNE ENSEIGNE ET D'UN NOM COMMERCIAL A COMPTER DU 23/03/2007 : L'ESCALE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).