Entreprise : SCI ANDREA - SIREN 494 461 106
Identité
Dénomination
SCI ANDREA
SIREN (siège)
494 461 106
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2007
Début d’activité
03/02/2007
Date de fin de la personne morale
19/02/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la construction l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
410000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES MARBRIERS 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 RUE DE LA MONNAIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ENGHEBEN CATHERINE , LOUISE , LUCIENNE
Nom d'usage
ROMANO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PAGANO LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Fontvieille
Nom, Prénom(s)
PAGANO BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
ROMANO MARILYNE , CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
ROMANO STEPHANIE , ANDREA , LUCIENNE
Nom d'usage
MAUGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
ROMANO SYLVIE , MARIE , LOUISE
Nom d'usage
PAGANO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/2007
Siret
49446110600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la construction l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété la mise en valeur la transformation la construction l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
1 RUE DES MARBRIERS
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 RUE DE LA MONNAIE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/02/2007
Siret
49446110600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RUE GERALD REY
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5658
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Transfert du siège social & établissement principal à compter du 01/11/2009 : Ancienne adresse : 15 RUE GERALD REY 13200 ARLES Nouvelle adresse : 1 rue des Marbriers - 3 rue de la Monnaie 13200 Arles Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2009 : Modifié : ROMANO Bernard Jean-Paul, Gérant associé, demeurant 1 rue des Marbriers - 3 rue de la Monnaie 13200 Arles Modifié : PAGANO Sylvie Marie Louise, Gérant associé, demeurant 27 rue du Président Wilson 13200 ARLES Modifié : ROMANO Catherine Louise Lucienne, Associé Société Civile, demeurant 1 rue des Marbriers - 3 rue de la Monnaie 13200 Arles Modifié : PAGANO Bernard, Associé Société Civile, demeurant 27 rue du Président Wilson 13200 ARLES Modifié : PAGANO Laurent, Associé Société Civile, demeurant rue Michelet - IME Les Abeilles 13990 Fontvieille Modifié : MAUGER Stéphanie Andréa Lucienne, Associé Société Civile, demeurant 12 place du Forum 13200 ARLES Modifié : ROMANO Marilyne Catherine, Associé Société Civile, demeurant route de Gimeaux - La Grande Sacristane 13200 ARLES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).