Entreprise : SILVER CONSTRUCTION - SIREN 494 453 186
Identité
Dénomination
SILVER CONSTRUCTION
SIREN (siège)
494 453 186
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2009
Début d’activité
03/02/2007
Date de fin de la personne morale
07/10/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conception, fabrication, commercialisation serrurerie générale d'art menuiserie métallique et bois. L'administration et la gestion d'entreprises pour la conception, la fabrication de produits industriels et du bâtiment.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
22 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE HOUEZEC BENOIT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PETER JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
EXPERTISES ET SERVICES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/02/2007
Siret
49445318600020
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, fabrication, commercialisation serrurerie générale d'art menuiserie métallique et bois. L'administration et la gestion d'entreprises pour la conception, la fabrication de produits industriels et du bâtiment.
Adresse
22 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/02/2007
Siret
49445318600012
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception fabrication commercialisation serrurerie générale d'art menuiserie métallique et bois. L'administration et la gestion d'entreprises pour la conception, la fabrication de produits industriels et du bâtiment.
Adresse
12 AV DU MAINE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/09/2009
Siret
49445318600046
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, fabrication, commercialisation, serrurerie générale d'art, menuiseire métallique.
Adresse
32 RUE DES PROCESSIONS
91240 , SAINT-MICHEL-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/08/2009
Siret
49445318600038
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, fabrication, commercialisation serrurerie générale, d'art, menuiserie metallique
Adresse
24 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B0428333
Date d'ajout
12/02/2018
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 07-02-2018 le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 07/02/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL SMJ . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/02/2018
Numéro d'observation
78307
Date d'ajout
08/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 07/02/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Smj
Numéro d'observation
20127
Date d'ajout
25/07/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 25/07/2016 nommant M. Arabyan Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
43500
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Mathevon Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 09/10/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur SELARL SMJ, 6 Bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 09/10/2013 prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur la SELARL SMJ, 6 bis rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil.
Numéro d'observation
35016
Date d'ajout
10/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 09/10/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00423 désigne liquidateur Selarl Smj 6 bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil , maintient administrateur, Me Gilles Baronnie 14 av du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Le tribunal de commerce de Creteil en date du 07/08/2013,jugement arrêtant le plan de cession
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL, en date du 07/08/2013 : arrêtant le plan de cession.
Numéro d'observation
30576
Date d'ajout
08/08/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 07/08/2013 arrête le plan de cession au profit de : SA JET ALU MAROC ,dans le cadre du redressement judiciaire
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL,en date du 29/05/2013, prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant administrateur : Me BARONNIE Gilles, 14 Avenue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE, avec les pouvoirs : d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion. Mandataire judiciaire : SELARL SMJ, 6 Bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
04/06/2013
Description
Le tribunal de commerce de Creteil en date du 29/05/2013, jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Me Baronnie Gilles 14 avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec les pouvoirs : d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SELARL SMJ 6 bis rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Numéro d'observation
23669
Date d'ajout
29/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 29/05/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00423 , date de cessation des paiements le 07/02/2012 désigne Administrateur Me Baronnie Gilles 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Selarl Smj 6 bis Rue Jean-Baptiste Oudry 94000 Créteil , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/11/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/09/2009
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE DE METALLERIE D'ART ET DE BATIMENT FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 23 RUE JEAN-MARIE POULMARCH 94200 IVRY SUR SEINE RCS 348 734 633 Forme juridique Siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/09/2009
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BOIS & METAL COMPAGNIE FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 22 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY SUR SEINE RCS 507 606 093 Forme juridique Siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/09/2009
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BOIS & METAL COMPAGNIE FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 22 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY SUR SEINE RCS 507 606 093
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/09/2009
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SOCIETE DE METALLERIE D'ART ET DE BATIMENT FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 23 RUE JEAN-MARIE POULMARCH 94200 IVRY SUR SEINE RCS 348 734 633
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).