Entreprise : VIGIES4 - SIREN 494 435 340
Identité
Dénomination
VIGIES4
SIREN (siège)
494 435 340
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2007
Date de fin de la personne morale
23/07/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104125 EUR
Adresse du siège
LD LA JAILLE 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 LOT LES SANDRAGONS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ULTRAMARINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Dénomination
SARL ROUJY
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Sainte-Foy-lès-Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/05/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/02/2007
Siret
49443534000026
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple ou de longue durée de tous biens d'équipement ou d'immobiliers à destination professionnelle
Adresse
LD LA JAILLE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 LOT LES SANDRAGONS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/02/2007
Siret
49443534000018
Code APE
703E
Adresse
LD LIOUJAS
12740 , LA LOUBIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DU CHATEAU D'EAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9010
Date d'ajout
27/08/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 27/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5224
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2276
Date d'ajout
19/05/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2013 :Partant : DELTOR Jean Louis Marcel Andre, AssociéPartant : CABROL Corinne Louise Antoinette, AssociéPartant : THIERRY Patrick Andre, AssociéPartant : GEOFFRAY Didier Hubert, AssociéPartant : GERLAND Bruno Pierre Marie, AssociéPartant : AUDOUIN Pierre Jean Gerard, AssociéPartant : PANCOU Yves Robert, AssociéPartant : BARRAU Jean Adrien Louis, AssociéPartant : AVRILLON Corinne Chantal, AssociéPartant : ROUDIL Marinette, Josette, AssociéNouveau : ULTRAMARINE (SARL) représentée par ROUDIL Dominique, Associé
Numéro d'observation
5470
Date d'ajout
23/10/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2012 :Partant : ROUDIL Yves Lucien Jules Jerome, AssociéNouveau : ROUDIL Marinette, Josette, Associé indéfiniment et solidairement responsableChangement de qualité : ROUDIL Dominique Marie Joseph Bruno, Associé devient Représentant légalJournal d'annonces légales : Nouvelles Semaine du 24 au 30 Janvier 2013
Numéro d'observation
138
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 15 EUROS / NOUVEAU CAPITAL : 104 125 EUROS / NOUVEAUX ASSOCIES : PICON "CABROL" CORINNE / BARRAU JEAN / DELTOR JEAN LOUIS / PANCOU YVES / AVRILLON CORINNE / AUDOUIN PIERRE / GERLAND BRUNO / GEOFFRAY DIDIERDate d'effet : 07/11/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NON MAINTIEN D'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE / GERANT PARTANT : ROUDIL YVES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).