Entreprise : SCI ANTINEA - SIREN 494 408 164
Identité
(Entreprise radiée le 22/07/2019)
Dénomination
SCI ANTINEA
Sigle
AXAN
SIREN (siège)
494 408 164
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2007
Date de fin de la personne morale
18/02/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
LD LIEUDIT LES CHENEVRIERS 05600 GUILLESTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN FLORENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
EYGLIERS
Nom, Prénom(s)
RIPART JOSETTE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1939
Commune de résidence
LA GRANDE MOTTE
Nom, Prénom(s)
PERRIN MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
LA GRANDE MOTTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/2007
Siret
49440816400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, RENOVATION, REPARATION, TRANSFORMATION, LA PROPRIETE ET GESTION POUR L'EXPLOITATION PAR BAIL DE SES PROPRES IMMEUBLES, LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLE BATIS OU NON BATIS, L'ADMINISTRATION L'AMENAGEMENT, LA LOCATION ET LA GESTION DESDITS IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL
Adresse
LD LIEUDIT LES CHENEVRIERS
05600 , GUILLESTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2138
Date d'ajout
19/07/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 15/06/2007 : PARTANT : JACQMAIN VALERIE, GÉRANT(E) NOUVEAU : PERRIN MICHEL, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : PERRIN JOSETTE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL MODIFIE : PERRIN FLORENT, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).