Entreprise : ENDROS GROUPE - SIREN 494 320 963
Identité
Dénomination
ENDROS GROUPE
SIREN (siège)
494 320 963
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2017
Début d’activité
01/09/2023
Date de fin de la personne morale
20/02/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans toutes sociétés et la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actions, de parts et d'obligations, l'assistance aux sociétés de son groupe dans le domaine commercial, administratif, gestion stratégie de développement, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
19000 EUR
Adresse du siège
60 RUE CASIMIR PERIER 95870 BEZONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECHET LIONEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Saint-Gratien
Nom, Prénom(s)
NUCERA JEAN-MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Vicq
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2023
Siret
49432096300031
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
60 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/02/2007
Siret
49432096300015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
64 RUE CASIMIR PERIER
95870 , BEZONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
94961
Date d'ajout
18/12/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pontoise par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/09/2023 du 1 Rue Edmond Michelet 93360 Neuilly-Plaisance au 60 Rue Casimir Périer 95870 Bezons
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63098
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022
Numéro d'observation
47717
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/06/2022
Numéro d'observation
12937
Date d'ajout
21/02/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
47717
Date d'ajout
21/02/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/02/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).