Entreprise : SANDRA COLLECTION - SIREN 494 315 229
Identité
Dénomination
SANDRA COLLECTION
SIREN (siège)
494 315 229
Date d'immatriculation au RNE
19/02/2007
Début d’activité
01/06/2007
Date de fin de la personne morale
18/02/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le négoce de toutes marchandises alimentaires et non alimentaires.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
142800 EUR
Adresse du siège
4 AV JULES JANIN 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Elie Dit Elie Lefevre SANDRA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Tourgeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49431522900026
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Le négoce de toutes marchandises alimentaires et non alimentaires.
Autres Activités
Le négoce de toutes marchandises alimentaires et non alimentaires.
Adresse
4 AV JULES JANIN
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2007
Siret
49431522900018
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
168 AV DE LA REPUBLIQUE
14800 , DEAUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B2490611
Date d'ajout
02/04/2021
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SC CANISY HOLDING FORME JURIDIQUE Société civile SIEGE SOCIAL c/o la Mailliere 4 avenue Jules Janin 75116 Paris RCS 811 130 624 Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3626
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Radiation du RCS le 16/10/2018 avec effet au 30/06/2018 Transfert dans le ressort du TC de paris
Numéro d'observation
2018B249061
Date d'ajout
15/10/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1999
Date d'ajout
03/07/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 09/06/2009 Ancien : 10000 EUR Nouveau : 19500 EUR Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 168 avenue de la République 14800 Deauville à compter du 16/06/2009 Ancienne : AGENCE DE VOYAGE Nouvelle : Agence de voyage + transport de personnes avec un véhicule de moins de 9 places en activité accessoire avec un seul véhicule
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
1556
Date d'ajout
26/07/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 18/07/2007 : Nouveau : de Coral Sandra isabelle Maire-Francoise, co gérant changement de qualité : de Coral Frédéric Marie Guy, gérant(e) devient co gérant adoption d'un nom commercial à compter du 18/07/2007 : Thomas Cook Deauville
Numéro d'observation
1120
Date d'ajout
29/05/2007
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/06/2007 adressé de l'établissement : 168 avenue de la République 14800 Deauville
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).