Entreprise : SCI LES BERGES DE SUCY - SIREN 494 284 771
Identité
Dénomination
SCI LES BERGES DE SUCY
SIREN (siège)
494 284 771
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2007
Date de fin de la personne morale
13/02/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20300 EUR
Adresse du siège
40 AV KLEBER 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lebosse MICHELE
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MANNING DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Nom, Prénom(s)
DOUEK BRIGITTE
Nom d'usage
LUBETZKI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/02/2007
Siret
49428477100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat/vente de produits immobiliers, location.
Adresse
40 AV 40 avenue Kléber
75116 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007D0083411
Date d'ajout
09/04/2019
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007D008345
Date d'ajout
24/07/2015
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 25-06-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : LES PETITES AFFICHES DU : 22-07-2015, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).