Entreprise : LES VAGUES - SIREN 494 246 697
Identité
(Entreprise radiée le 15/10/2020)
Dénomination
LES VAGUES
SIREN (siège)
494 246 697
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2007
Fermeture de l'établissement - 49424669700010
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2020
Date de fin de la personne morale
08/02/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 CHE DE NOROIT 50400 GRANVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUSNEL YOAN , CEDRIC , DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Sartilly baie bocage
Nom, Prénom(s)
TILLARD FREDERIC , PATRICE , GUY , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
GRANVILLE
Nom, Prénom(s)
LEMOINE MARIE-HERMINE , NICOLE , EUGENIE
Nom d'usage
TILLARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
GRANVILLE
Nom, Prénom(s)
FLEURY JEROME , PASCAL , REGIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Bréhal
Nom, Prénom(s)
POTTIER ADELINE , AZELINE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
PIOGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Dénomination
A3C EXPERTS EN SERVICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Granville
Dénomination
EXAFYS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Granville
Dénomination
JFZI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Granville
Dénomination
2PI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/02/2007
Siret
49424669700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
12 CHE 12 chemin de Noroît
50400 , Granville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6664
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4677
Date d'ajout
31/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/07/2020
Description
Dissolution à compter du 31/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2020, liquidateur : TILLARD Frédéric Patrice Guy André, siège de la liquidation : 12 Chemin DE NOROIT 50400 Granville, parution de la publicité légale : La Gazette de la Manche en date du 05/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).