Entreprise : BOAT - SIREN 494 234 347
Identité
Dénomination
BOAT
SIREN (siège)
494 234 347
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2007
Début d’activité
30/01/2007
Date de fin de la personne morale
07/02/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, exploitation, gestion par bail ou autrement de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial, acquisition, vente, location de bateaux de plaisance, véhicules de tourismes et utilitaires (sans chauffeur)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
BOIS PARIS 28630 NOGENT-LE-PHAYE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE MONDETOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAYE LAURENT , HENRI , CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Nogent-le-Phaye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/2007
Siret
49423434700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, exploitation, gestion par bail ou autrement de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial, acquisition, vente, location de bateaux de plaisance, véhicules de tourismes et utilitaires (sans chauffeur).
Autres Activités
Acquisition, propriété, exploitation, gestion par bail ou autrement de tous immeubles à usage d'habitation, professionnel ou commercial, acquisition, vente, location de bateaux de plaisance, véhicules de tourismes et utilitaires (sans chauffeur).
Adresse
BOIS PARIS
28630 , NOGENT-LE-PHAYE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE MONDETOUR
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/004229
Date d'ajout
30/04/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 30/04/2021 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître Serge PREVILLE 23 rue des Vieux Capucins 28000 Chartres
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/010827
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 10/12/2020 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 12/06/2021, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F20/007603
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 03/09/2020 modifiant la mission confiée à l'adminstrateur, qui devient la suivante : assurer seul et entièrement l'administration de la société
Numéro d'observation
F20/002156
Date d'ajout
12/03/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chartres en date du 12/03/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL PJA représentée par Maître Pascal JOULAIN 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, Administrateur judiciaire : SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître Serge PREVILLE 23 rue du Grand Faubourg 28000 Chartres mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 12/09/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).