Entreprise : ALLSOFTOBJECTS - SIREN 494 216 021
Identité
Dénomination
ALLSOFTOBJECTS
SIREN (siège)
494 216 021
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2007
Début d’activité
09/01/2007
Date de fin de la personne morale
11/02/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Audit et développement de logiciels informatiques, vente des matériels informatiques
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
7625 EUR
Adresse du siège
75 AV SALVADOR ALLENDE 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN QUANG , ANH , TUAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/2007
Siret
49421602100019
Enseigne
ALLSOFTOBJECTS
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Audit et développement de logiciels informatiques, vente des matériels informatiques
Adresse
75 AV SALVADOR ALLENDE
94500 , CHAMPIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19140
Date d'ajout
04/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 03/04/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Dray Daniel , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12162
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Dray Daniel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
90223
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 28/03/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00103 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Avenue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , juge commissaire M. Halfon Daniel , juge commissaire suppléant M. Neraud Claude , met fin à la mission de l'administrateur Me Gilles Baronnie 14 av du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
88438
Date d'ajout
08/03/2012
Description
Jugement Jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 07/03/2012 désignant M. Daniel Halfon Juge Commissaire et M. Claude Néraud Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
85410
Date d'ajout
02/02/2012
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26/01/2012 infirmant la décision du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 22/06/2011 , La Cour ouvre une procédure de redressement judiciaire, fixe au 22/06/2011 la date de cessation des paiements, désigne Me Gilles BARONNIE, 14 rue du Viaduc 94130 Nogent sur Marne en qualité d'administrateur avec la mission d'assistance de la débitrice et Me Gilles PELLEGRINI, 4 le Parvis de St Maur 94100 St Maur des Fossés
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).