Entreprise : CLAVERIE - SIREN 494 159 098
Identité
(Entreprise radiée le 12/04/2018)
Dénomination
CLAVERIE
SIREN (siège)
494 159 098
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2010
Date de fin de la personne morale
31/05/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
337 RUE FOUQUET LELONG 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARROIS KARINE
Nom d'usage
MERIAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
MERIAUX ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2007
Siret
49415909800016
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
4 RUE LOUIS NEEL
59260 , LEZENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/08/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/2010
Siret
49415909800024
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
337 RUE FOUQUET LELONG
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/04/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-09-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/2015
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-08-2015, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Observateur de l'Avesnois DU : 18-09-2015, adresse de liquidation : 20 rue des Champs 59650 Villeneuve d'Ascq.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/06/2010
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 10-03-2010
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/06/2010
Description
Cette société a transféré à dater du 10/3/2010 son siège social et principal établissement du 4 Rue Louis Neel 59260 LEZENNES (RCS LILLE 2007D120) Act e constitutif déposé au Greffe de LILLE et publié dans le syndicat agricole du 2/2/2007 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix-Tourcoing le 1/6/2010 P ublié dans la voix du nord du 26/4/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).