Entreprise : BIOERE - SIREN 494 150 030
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2017)
Dénomination
BIOERE
SIREN (siège)
494 150 030
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2007
Fermeture de l'établissement - 49415003000026
- Date d'effet de la fermeture : 05/10/2017
Fermeture de l'établissement - 49415003000018
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/2014
Date de fin de la personne morale
08/02/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
326396 EUR
Adresse du siège
6 ALL CASA DE CAMPO 40510 SEIGNOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUX MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAINETTI FRANCK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Pau
Dénomination
MAZARS SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49415003000018
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
40090 , CERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AIRIAL PIRON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
49415003000026
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Étude recherche développement dans le domaine de l'énergie et tout particulièrement des énergies renouvelables
Adresse
6 ALL 6 allée Casa de Campo
40510 , Seignosse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5005
Date d'ajout
24/10/2017
Description
Radiation du RCS le 24/10/2017 avec effet au 05/10/2017 Clôture des opérations de liquidation amiable Disparition de la personne morale Journal d'annonces légales : Les Annonces Landaises en date du 14/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3577
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/06/2017 Liquidateur : MAINETTI Franck ancien président demeurant 67 avenue des Lauriers 64000 Pau Le siège de la liquidation est fixé à : 6 allée Casa de Campo 40510 Seignosse Journal d'annonces légales : LES ANNONCES LANDAISES en date du 15/07/2017
Numéro d'observation
4821
Date d'ajout
01/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/10/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).