Entreprise : INTERBRANDS - SIREN 494 139 538
Identité
Dénomination
INTERBRANDS
SIREN (siège)
494 139 538
Date d'immatriculation au RNE
17/09/2010
Début d’activité
01/02/2007
Date de fin de la personne morale
16/09/2106
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Intermédiaire non spécialisé du commerce. La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement, toutes opérations se rapportant aux conseils, développement, distribution, achat et revente de services et produits culturels, électroniques, de loisirs et de consommation courante.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
1100000 EUR
Adresse du siège
4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR D ASNIERES HALL D
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER VINCENT , JEAN-MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49413953800040
Nom commercial
ENTRADE - ENTERTAINMENT TRADING
Enseigne
INTERBRANDS
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Intermédiaire non spécialisé du commerce. La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement, toutes opérations se rapportant aux conseils, développement, distribution, achat et revente de services et produits culturels, électroniques, de loisirs et de consommation courante.
Autres Activités
Intermédiaire non spécialisé du commerce. La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement, toutes opérations se rapportant aux conseils, développement, distribution, achat et revente de services et produits culturels, électroniques, de loisirs et de consommation courante.
Adresse
4 AV LAURENT CELY
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR D ASNIERES HALL D
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49413953800016
Enseigne
INTERBRANDS
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
74 AV EMILE AILLAUD
91350 , GRIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2010
Siret
49413953800024
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
28 RUE RIVAY
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
49413953800032
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
4 RUE RASPAIL
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59784
Date d'ajout
02/07/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 02/07/2024, la liquidation judiciaire sous le numéro 2024J00797, date de cessation des paiements le 31/12/2023, désigne liquidateur Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92024 Nanterre Cedex, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/09/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).