Entreprise : KAT'OPTIQUE - SIREN 494 108 277
Identité
Dénomination
KAT'OPTIQUE
SIREN (siège)
494 108 277
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2007
Date de fin de la personne morale
12/03/2106
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
6 PL DU MONT DE TERRE 59000 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANILO JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
DANILO JEROME
Nom d'usage
DANILO
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
ROUBAIX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/02/2007
Siret
49410827700026
Nom commercial
OPTIQUE DU MONT DE TERRE
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Code APRM
2313ZC - Façonnage de verre et de cristal
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail d'optique, taille de verre et réparations de montures.
Code APRM
2313ZC - Façonnage de verre et de cristal
Code APRM
2313ZC - Façonnage de verre et de cristal
Adresse
6 PL DU MONT DE TERRE
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2007
Siret
49410827700018
Code APE
741J
Adresse
18 RUE CUVIER
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 16/10/2017 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2016, désignant en qualité de liquidateur : SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX. L'activité est maintenue jusqu'au 31/10/2017. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/03/2007
Description
Transfert du siège de ROUBAIX (59100) 18 Rue Cuvie r - RCS ROUBAIX TOURCOING 2007 B 194 - à dater du 28/02/2007. Acte constitutif : Dépôt au Greffe de ROUBAIX TOURCOING publié dans la Voix du Nord du 1 /2/2007. Transfert : Dépôt au Greffe de LILLE le 7 /3/2007 publié dans la Voix du Nord du 6/3/2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2019-06-25 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2019-07-04 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE SELAS SOINNE,32 2017-10-16 OUVRE PROC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-10-31 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE,90 2017-10-16 CESSATION DE PAIEMENTS AU 31/05/2016 2017-10-31 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE,91 2017-10-16 POURSUITE DE L'ACTIVITE AU 31/10/2017 2017-10-31 GREFFE T.C. LILLE METROPOLE GREFFE T.C. LILLE METROPOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).