Entreprise : ALAIN BAUDOUIN ARCHITECTURE ET DECORS - SIREN 494 096 761
Identité
Dénomination
ALAIN BAUDOUIN ARCHITECTURE ET DECORS
SIREN (siège)
494 096 761
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2007
Début d’activité
02/11/2006
Date de fin de la personne morale
05/02/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction maître d'¿uvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace conseil et architecture intérieur
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
51 RUE BOULARD 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDOUIN ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/2006
Siret
49409676100015
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction maître d'¿uvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace conseil et architecture intérieur
Adresse
51 RUE BOULARD
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2007B0280417
Date d'ajout
16/11/2018
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25-10-2018 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B0280414
Date d'ajout
26/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15-02-2018 a prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas mandataire judiciaire 102 rue du faubourg Saint Denis 75479 Paris cedex 10, en qualité de liquidateur, désigne M. Didier Rouaud en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
2007B0280411
Date d'ajout
20/09/2017
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07-09-2017 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25-02-2016 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2015, désigne Mme Elisabeth Goury, juge-commissaire et Mr Olivier Lichy, juge-commissaire suppléant, désigne Me Valérie Leloup-Thomas de la SELAFA MJA 102 rue du faubourg Saint Denis 75010 Paris cedex en qualité de liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).