Entreprise : THALYSS - SIREN 494 051 915
Identité
Dénomination
THALYSS
SIREN (siège)
494 051 915
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2007
Début d’activité
01/03/2007
Date de fin de la personne morale
27/02/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFF.AGORA CZ PEPINIERE D'ENTREP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIE-LOUISE JONATHAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2007
Siret
49405191500010
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Autres Activités
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT
Adresse
ZAC ETANG Z ABRICOT
97200 , FORT DE FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE D'AFF.AGORA CZ PEPINIERE D'ENTREP
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 07/07/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et désignant liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Laura BES BD DE LA POINTE DES SABLES BP 69 97256 FORT DE FRANCE CEDEX.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 26/11/2019, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL VALLERAY-ANDRE & ASSOCIES 100 Rue Victor Hugo 97250 Saint-Pierre,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me Laura BES Centre d'affaires Dillon Valmenière - Boulevard de la Pointe des sables - BP 69 - 97256 FORT DE FRANCE cedex,, date de cessation des paiements le 26/05/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).